Page 480 - Dictionnaire Généalogique des Familles Canadiennes - Volume IV
P. 480
— —— — — —^ —
IIAV 470 IIAY
mb « 21 Juillet 1698 ; 9 février 1728, ù Françoise 1743, (24 avril) Montréal.
—Hobkht, ù Longueuil. Ignace, b * 4 février
m —1701 ; 1728, à Marie Bhochu. Marie-Made- IL— HAY, Pierre, [Pierre L
mleine, b 8 24 juin 1 704 ; 8 1 1 oct. 1 723, ù Charles b 1704.
RoDREAU (1), Marie-Francoise, [Pierre I.
b 1720.
Plante.
Marie-Françoise, b « 14 juin 1744. Pierre, b«
1738» (9 février) Longueuil. 16 nov. 1745.' Ma rie- Madeleine, b * 14 mars
IL— IIAV ARD, Pierre, [Pierre L 1747. Marie-Angélique, b * 5 mai 1749. Marie-
b 1698. Marguerile, b® 4 janvier 1751.
RoiiERT (1), Françoise,
[André I. —I. HAY, Charles.
b 1698.
Brynk, Marie.
Geneviève, b 1738; s 18 oct. 1750, à St-Ours.
Georges, b et s 27 oct. 1772, à Slc-Foye.
1728. L—HAY (2), Pierre.
IL—HAVARD (2), Ignace, [Pierre L RÉAUMi;, Marie-Julie,
b 1701. b 1749; s 23 mars 1795, au Détroit.*
Pierre, b * 1 1 sept. 1765. François, b * et s *
Brochu, Marie, [Jean IL 25 oct. [113.— Guillaume, b* et' s » 22 mars
[118.— Louise, b ' 28 avril 1779.
b 1699.
— —HAYET. Variations el surnoms : Ayet Ayet-
mIgnace, b 28 août 1758, à Louise Bau- — — — —TE AyIER MaLO OUILEM RaDISSON
1729
; St-Malo.
CHÉ, à Sle-Famille, I. 0.
1758, (28 août) Ste-Famille, L 0.^
IIL—HAVARD (2), Ignace, [Ignace IL
b 1729. mHAYET, Jeanne, b... à Claude Martin ; s 24
Bauché, Marie-Louise, [Hilairk lll. oct. 1726, à Montréal.
veuve de François Gagnon.
—Marie-Louise, b'°15 février 1760. Ignace, b' mHAYET, Jeanne, b... 27 nov. 1713, à Claude
16 déc. Il &1. Marie-Char lotie, h ' 5 mai 1765. Macé, à Varennes.
—Jean-Daplisle, b ' 12 février 1768.
L—HAYET (3), Sébastien, de Sl-Malo.
1760, (5 mai) St-Ours. Héraut, Madeleine.
HAVARD, Amable. mMarguerite (4), b 1632; 1» à Jean Véron-
mGrand.ménil ; 2°
Deplai.ne, Elisabeth. [Joseph I. 24 août 1653, à Médard
Jean-Daplisle-A?itoi7ie, b et s 7 déc. 1760, à St- Chouard, à Québec.
Antoine-de-Chambly. 1680, (30 déc.) Pte-aux-Trembles, M.
HAVIGNAC—Voy. Savignac. HAYET].— (5), Jean, b 1G39, lils de Gilles et de
Jeanne Héraut, de St-Malo, Bretagne.
1689, (21 février) Boucherville.» Galdrun, Catherine, [Simon L
—HAYI. (3), Pierre, b 1661, maitre-sculpteur; b 1667.
lils de Gabriel et de Catherine Baudoin, (1) Dit Duplessy ; elle épouse, le 8 février 1762, François
Auban. à Montréal.
du diocèse d'Auxerres, Bourgogne ; s 3 déc.
1708, à Montréal.* (2) Lieutenant d'infanterie de Sa Majesté Britannique
;
[Paul I.
1° Benoit (4), Geneviève, ci-devant gouverneur du Détroit, 1795.
b 1672; s» 9 déc. 1689. (3) Dit Eadisson ; voy. vol. I, p. 300.
1696, (10 déc.)* (4) En juillet 1008, elle comparait lo. au sujet de 30 arpents
2» Gampeau, Catherine, [Etienne I. de terre près l.» ville des Trois-Kivières. Cette terre avait
été concédée à son premier mari, Jean Véron, en 1645, par
b 1674. M. de Montniagny. Il y avait alors, dit l'acte, six ans que
son mari Chouard était absent pour être allé i^ la Nouvelle-
mCatherine, b * 28 sept. 1697; * 16 mai 1718, à
Angleterre. (Foi et JloiiniKige, vol. I, 1ère partie, p. 01,
Jean-Baptiste Cousineau ; s 27 nov. 1760, à St- copie aux Archives de l'Agriculture, Ottawa. Cette note
—Laurcnt, M.^ complète celle de la page 129, vol. I, du Dictionnaire Oc-
Marie-Elisabeth, b * 5 mai 1699
; néalogique.)
—s*l" mai 1730. Marie-Jeanne, b * 30 mars
2o. Une terre de 2 arpents sur 20 aux environs do" la
1701 ; l»m* 19 mars 1726, i Pierre Martin; ville, un emplacement dans la ville avec maison d'habita-
tion, etc., situés au bas du coteau ouest le fort do cette
m2» * 12 janvier 1750, à Jean-Bapliste Desma- ville. {Foi et Hommage, vol. I, lèro partie, p. ni).
— mnBTS.
Pierre, b * 21 mars 1704 ; * 24 avril Elle tenait la première de ces terres do son premier mari,
—1743, à Marie-Françoise Roiiheau. Marie-Joseph., Jean Véron, <iui eu avait eu la concession en 1645. La
—b * 20 février seconde de ces terres (2 arpents sur 2l)) lui avait été con-
1706 s * 24 janvier 1735. Mar- cédée ainsi qu'à son mari ("houard, en 1656.
;
—guerite, b •• 27 août 1707. Gabriel (posthume), Quant au i)remier des deux emvlncemcnts, elle l'avait
acquis, en 1660, avec le dit Chouard, de l'ierre Pellerin dit
b 19 mars 1709; s* 28 juillet 1718. St-Amand qui l'avait acheté d'Etienne IVpin de La.'ond,
premier concessionnaire, en 1651. Enfin, le dernier empla-
(1) Dit Lebreton. cement avec maison d'iiabitation, etc., au bas du coteau,
(2) Et Avare. lui venaient de son premier mari, Jean Véron, concession-
(3) Voy. vol. I, p. 300.
(4) Dit Livemois, naire du terrain eu 1650,
(5) Dit St-Malo; voy. vol. I, p. 300.